ymddiriedolwyr EDEN BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1137296
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr GRAHAM MICHAEL TREECE | Cadeirydd | 15 October 2011 |
|
|
||||
John Percival | Ymddiriedolwr | 18 February 2024 |
|
|
||||
Giacomo Picciani | Ymddiriedolwr | 04 December 2022 |
|
|
||||
Graham David Higson | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Stephen James Wright | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|
||||
Dr David Tricker | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|
||||
Andrew David Shimmin | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
DR STUART MALCOLM WHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr SIMON JAMES GATHERCOLE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.