ymddiriedolwyr HOME-START RICHMONDSHIRE
Rhif yr elusen: 1136722
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather MacFarquhar | Cadeirydd | 29 September 2020 |
|
|
||||
Anita Jay | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Daniel Bell | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Andrew Terry | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Tadeusz Zaranko | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Jackie White | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|
||||
Judith Cornelia Stansfield | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Mary Wykes | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.