Hanes ariannol VOCAL FUTURES
Rhif yr elusen: 1138226
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2015 | 31/05/2016 | 31/05/2017 | 31/05/2018 | 30/11/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.07k | £93.62k | £2.01k | £2.00k | £1.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.70k | £133.79k | £9.35k | £1.28k | £3.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.