ymddiriedolwyr THE YORK DIOCESAN CLERGY DEPENDANTS FUND
Rhif yr elusen: 1137992
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rt Revd Paul John Ferguson | Cadeirydd |
|
||||||||||||
Rt Revd Dr Eleanor Sanderson | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|||||||||||
The Venerable Amanda Bloor | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|||||||||||
Rev Dianne Cox | Ymddiriedolwr | 31 October 2019 |
|
|
||||||||||
THE VEN SAM RUSHTON | Ymddiriedolwr | 06 May 2015 |
|
|||||||||||
THE VEN ANDY BROOM | Ymddiriedolwr | 06 October 2014 |
|
|||||||||||
Right Rev'd Dr John Bromilow Thomson | Ymddiriedolwr | 03 July 2014 |
|
|||||||||||
CANON PETER JOHN WARRY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.