Hanes ariannol CORNWALL & SOUTH DEVON BOXER RESCUE
Rhif yr elusen: 1139146
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/07/2019 | 05/07/2020 | 05/07/2021 | 05/07/2022 | 05/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.53k | £22.38k | £22.68k | £22.19k | £28.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.87k | £19.21k | £18.78k | £23.42k | £28.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.