ymddiriedolwyr Baxenden St John and Accrington St Paul Parochial Church Council
Rhif yr elusen: 1137246
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida Kapenda | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Pamela Stewart | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Reece Hudson | Ymddiriedolwr | 14 August 2023 |
|
|
||||
Austin Cook | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Richard Charles Marshall | Ymddiriedolwr | 30 October 2022 |
|
|
||||
Kathleen Jones | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Terrence Eric Jones | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Antony Hindle | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Heather Pitman | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Jill Lamont | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Hindle | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Andrew Jonathan Crowe | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Maureen Birtwistle | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Rev Amanda Jane Marshall | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Roger James Longworth | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Barry James Grimes | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
|
||||
Dr Patricia Ann Wilkinson | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.