ymddiriedolwyr DOORWAY WILTSHIRE LTD
Rhif yr elusen: 1137757
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Barnett | Cadeirydd | 18 November 2015 |
|
|||||
Stephen Abbott | Ymddiriedolwr | 31 May 2024 |
|
|
||||
Neville Francis David Bloomer | Ymddiriedolwr | 30 March 2024 |
|
|
||||
Judith Vosper | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Richard Briggs | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Amy Mitchell | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Daniel Lewis | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Michael Gordon Carter | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.