ymddiriedolwyr BRITISH ASSOCIATION FOR MUSIC THERAPY
Rhif yr elusen: 1137807
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleanor Tingle | Cadeirydd | 12 July 2021 |
|
|
||||
PHILIP MICHAEL MATON | Ymddiriedolwr | 19 July 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Jeffery Jeffery | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Penelope Jane Rogers | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Catherine Jane Warner | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Helen Patricia Davies | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Nirupar Hasna Uddin | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|||||
Laura Al-Bandar | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Anthony John Sullivan | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Jennifer Elizabeth Kirkwood | Ymddiriedolwr | 12 December 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.