ymddiriedolwyr DISABILITY RIGHTS UK
Rhif yr elusen: 1138585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Fiona Creaby | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
Clenton Farquharson MBE | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
Claire Ivreen Nevin | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
Dr Naomi Louise Catherine Jacobs | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
Liz Leach Murphy | Ymddiriedolwr | 04 January 2022 |
|
|
||||
GREGORY STEWART SMITH | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Shelley Simmonds | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Mostafa Attia | Ymddiriedolwr | 02 January 2020 |
|
|
||||
Atif Alam Choudhury | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
||||
Madeline Jayne Close | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.