ymddiriedolwyr ELISABETH CURTIS CENTRE RIDING FOR THE DISABLED
Rhif yr elusen: 1137217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Brandon Palmer | Cadeirydd | 03 July 2018 |
|
|
||||
Samantha Gregory | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Victoria Baron | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Caroline French | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
SIAN WOODFINE | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|||||
Carol Veronica Bradley | Ymddiriedolwr | 03 June 2021 |
|
|
||||
PEARL FARR | Ymddiriedolwr | 16 July 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.