ymddiriedolwyr WOKING STREET ANGELS
Rhif yr elusen: 1138338
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT MARK POTTER | Cadeirydd | 16 August 2011 |
|
|
||||
Dr Lorna Craig Chopra | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
George Varney | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
Linda Mary Parsons | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
ANDREW NAYSMITH GIBB | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|||||
Timothy Peter Willis Dowlen | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||
BARBARA MARGARET MCMANUS | Ymddiriedolwr | 14 July 2015 |
|
|
||||
JOHN KERSHAW GODSLAND | Ymddiriedolwr | 16 August 2011 |
|
|||||
ALICE FLORENCE POTTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.