Hanes ariannol FINCHLEY REFORM SYNAGOGUE
Rhif yr elusen: 1137557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.48m | £1.80m | £2.65m | £2.30m | £1.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.50m | £1.45m | £1.56m | £1.40m | £1.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.77k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.25m | £1.58m | £2.45m | £2.11m | £1.53m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.15k | £2.44k | £2.59k | £6.76k | £30.97k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £225.57k | £215.55k | £196.10k | £183.13k | £257.49k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.26k | £2.31k | £1.32k | £223 | £38.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.15k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £17.03k | £0 | £0 | £10.25k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.49m | £1.44m | £1.54m | £1.40m | £1.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £5.41k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.76k | £47.98k | £57.52k | £53.57k | £64.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £44.17k | £0 | £12.18k | £13.23k | £15.35k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £8.16k | £7.67k | £17.42k | £0 | £92.20k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.