ymddiriedolwyr SKEGNESS SPORTS ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1138838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cllr Billy Brookes | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Mark Bradbrook | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Aeneas Glyn Richardson | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Jamie Whittam | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||
SIMON STEVENSON | Ymddiriedolwr | 21 July 2010 |
|
|
||||
ANDREW HILL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.