Hanes ariannol ESSEX PARK COMMUNITY PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1138323
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.80k | £92.21k | £73.75k | £82.36k | £57.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.19k | £83.18k | £87.43k | £82.05k | £88.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £60.15k | £70.45k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.38k | £51.93k | N/A | £45.36k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.