ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY AND ST GABRIEL, STOKE GABRIEL, TOTNES.
Rhif yr elusen: 1138315
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Clement | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||||
Janice Nott | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||||
Rev Christopher Edward Martin | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||||
Gerald William Watson | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||||
Susan Elizabeth Roach | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||||
John Mark Yallop | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||||
Michael John Maplestone Brown | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||||
VALERIE PROCTOR | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||||
ELIZABETH MARGARET BALL | Ymddiriedolwr | 28 May 2013 |
|
|
||||||
IAN KEITH POTHAM | Ymddiriedolwr | 28 May 2013 |
|
|||||||
Evelyn Graham Watson | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ALAN PETER WILLIAM HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Michael John Stott | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.