ymddiriedolwyr SUSSEX FESTIVAL OF DANCE AND SONG
Rhif yr elusen: 1138597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Belinda Arnett-Morrice | Cadeirydd | 03 February 2023 |
|
|
||||
Adele Elizabeth Mason | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Jane Clark | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Caryl Vine | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Maureen Smyth | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Susan Allison Highsted | Ymddiriedolwr | 05 October 2015 |
|
|
||||
Joanna Vince | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
||||
DEBORAH JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REBECCA ANN KIRKHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.