ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ELISABETH,EASTBOURNE
Rhif yr elusen: 1138291
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAVID MICHAEL Harrigan | Cadeirydd | 19 May 2022 |
|
|
||||
BEN MILES | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
JEANNIE LUCK | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
JULIE WEST | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
RITA ALLCORN | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Susan Elisabeth Fifield | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Mark Godfrey Fifield | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Elisabeth Prime | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
PETER ADAMS | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|||||
Susan Brenda Santos | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Lee Stirling Cheetham | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
SARAH GODDARD | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
||||
MRS ANN HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COLIN ROY ALLCORN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr SIMON JONATHAN EYRE MA, FRCGP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.