Hanes ariannol BOSCOMBE BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1138015
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.31k | £565.10k | £39.74k | £47.20k | £88.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £143.65k | £460.60k | £58.64k | £60.43k | £76.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £23.89k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £1.54k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £425 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £539.24k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £51.43k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £409.17k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.