ymddiriedolwyr SOUTHAMPTON 2025 TRUST
Rhif yr elusen: 1139269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Kathryn Read | Cadeirydd | 12 January 2022 |
|
|
||||
Peter Aston Burleigh Taylor | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Michael David Ockwell | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|||||
Shaun Peter Williams | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
LADY SUSAN MARY WOODFORD-HOLLICK | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||
Councillor Satvir Kaur | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|
||||
Julie Hall | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||
Timothy James Keeping | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.