Hanes ariannol MID DERBYSHIRE METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1139498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £614.84k | £819.85k | £533.94k | £793.01k | £695.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £531.45k | £614.47k | £524.78k | £605.19k | £697.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £200 | £0 | £0 | £807 | £200.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £16 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £306.79k | £313.63k | £299.66k | £698.54k | £373.91k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £80.96k | £92.08k | £94.29k | £85.99k | £108.95k | |
|
Incwm - Arall | £226.89k | £414.14k | £139.97k | £7.68k | £11.53k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £197.59k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £497.66k | £594.56k | £0 | £536.28k | £599.42k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £250 | £0 | £0 | £4.74k | £6.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £2.54k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £33.79k | £19.91k | £524.78k | £68.91k | £98.20k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.