ymddiriedolwyr GRACE COMMUNITY CHURCH LEEDS NORTH
Rhif yr elusen: 1140281
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN PAUL PARKINSON | Cadeirydd |
|
||||||
Shaharzad Abdoulahi Sabetnejad | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Peter George Washburn | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|||||
John Leonard Woodruff | Ymddiriedolwr | 10 April 2017 |
|
|||||
STEPHEN PHILIP HODSON | Ymddiriedolwr | 12 March 2014 |
|
|
||||
TIMOTHY JOHN SNUGGS | Ymddiriedolwr | 24 November 2013 |
|
|||||
ESTHER MARY SMITH BA HONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TIMOTHY DAVID PARKINSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.