ymddiriedolwyr CHRIST CHURCH CHICHESTER
Rhif yr elusen: 1139545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Leslie Palmer | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Lindsay Marchant | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
PENELOPE ANNE ELLISON | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|||||
Edward Charles Martin | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Colin Steven Higgin-Botham | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Rev Helen Higgin-Botham | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
||||
Deborah Mabbitt | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|||||
Dr Margaret Jenifer Martin | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Tina Jeannette Twaites | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
David John Lyddall Morrow | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
Mary Barbara Quiney BA Hons | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.