Hanes ariannol FIRST UNIVERSAL ENTERPRISES LIMITED
Rhif yr elusen: 1141054
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £722.23k | £811.13k | £920.78k | £857.07k | £870.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £614.79k | £793.96k | £779.74k | £880.16k | £881.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.50k | £1.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £148 | £322 | £0 | £4.01k | £105.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £3.77k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £721.05k | £810.81k | £917.01k | £725.19k | £739.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £1.03k | £0 | £0 | £127.87k | £25.71k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £614.79k | £18.97k | £777.32k | £880.16k | £881.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £774.99k | £2.41k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.51k | £18.97k | £18.23k | £18.98k | £19.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £19.49k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.