ymddiriedolwyr THE ABBOTSHOLME ARTS SOCIETY
Rhif yr elusen: 501276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIL MILLENSTED | Cadeirydd |
|
|
|||||
Ivor David Parry | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Damian Mahmoud Thantrey | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Mark James Chichester-Clark | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Dellal McDonald | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Stuart Charles Tetley | Ymddiriedolwr | 30 November 2019 |
|
|
||||
Darrell John Farrant | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Roger Brian Barnes | Ymddiriedolwr | 11 November 2016 |
|
|
||||
Angela Parry | Ymddiriedolwr | 23 November 2015 |
|
|
||||
RUTH HARDINGHAM | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.