ymddiriedolwyr WORLE OPERATIC AND DRAMATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1138832
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Curtis | Cadeirydd | 09 February 2022 |
|
|
||||
Harry Upton-Hurst | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Anthony Paul Curtis | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Cassie Jane Riney | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Louise Anne Statter | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Tracey Helmore | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Chloe McCallum | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
Tony Lay | Ymddiriedolwr | 05 February 2016 |
|
|||||
Carrie Jayne Curtis | Ymddiriedolwr | 15 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.