ymddiriedolwyr BRITISH WHEEL OF YOGA QUALIFICATIONS
Rhif yr elusen: 1140717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Tamsin Betts | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|||||
Christine Harrison | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Jill Suzette May | Ymddiriedolwr | 19 December 2022 |
|
|
||||
Michele Jean Misgalla | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|||||
ZOE JENNIFER CARR | Ymddiriedolwr | 31 May 2018 |
|
|||||
Laura Lyn Bissell | Ymddiriedolwr | 31 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.