Hanes ariannol SPITFIRE ADVICE AND SUPPORT SERVICES LTD
Rhif yr elusen: 1143842
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £819.34k | £683.88k | £758.79k | £729.93k | £786.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £821.74k | £711.48k | £621.58k | £714.41k | £778.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £142.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £223.87k | £83.13k | £142.50k | £170.12k | £155.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £549.33k | £437.82k | £679.57k | £432.05k | £484.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £252.78k | £0 | £79.02k | £232.55k | £268.88k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.24k | £9.66k | £200 | £65.33k | £33.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £236.40k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £811.42k | £703.07k | £621.18k | £714.12k | £777.56k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £10.32k | £8.41k | £395 | £286 | £980 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.