Hanes ariannol ARTS AT THE OLD FIRE STATION
Rhif yr elusen: 1140525
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £801.11k | £851.83k | £760.82k | £1.09m | £1.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £770.59k | £679.94k | £768.96k | £1.09m | £1.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £32.13k | £122.62k | £57.79k | £42.95k | £161.13k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £546.57k | £697.70k | £702.77k | £837.05k | £834.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £249.20k | £153.17k | £57.26k | £228.07k | £338.38k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.07k | £0 | £0 | £19.16k | £12.32k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £272 | £961 | £796 | £965 | £3.85k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £167 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £639.50k | £572.71k | £639.58k | £873.24k | £969.73k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £131.08k | £107.24k | £129.38k | £218.59k | £181.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £8.08k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £14.60k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.