Hanes ariannol MQ: TRANSFORMING MENTAL HEALTH
Rhif yr elusen: 1139916
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.32m | £1.99m | £1.87m | £3.54m | £3.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.81m | £2.35m | £2.07m | £2.73m | £2.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.28m | £1.96m | £1.85m | £3.52m | £2.12m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £18.65k | £0 | £12.18k | £0 | £1.26m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.56k | £17.27k | £11.46k | £21.83k | £97.11k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £7.66k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £2.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.32m | £1.92m | £1.59m | £2.20m | £2.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £486.97k | £428.10k | £475.02k | £530.62k | £563.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £49.45k | £50.55k | £44.79k | £76.03k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.92m | £812.84k | £547.77k | £988.33k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.