Hanes ariannol ENFIELD CARERS CENTRE
Rhif yr elusen: 1140089
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £878.83k | £872.93k | £1.14m | £1.22m | £1.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £692.16k | £624.82k | £881.46k | £1.19m | £1.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £358.99k | £341.54k | N/A | N/A | £669.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £136.50k | £110.00k | £37.54k | £635.67k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £216.85k | £1.60k | £201.61k | £73.49k | £7.42k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.73k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £659.67k | £659.94k | £898.52k | £782.73k | £531.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £580 | £1.40k | £560 | £406 | £4.43k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £210.00k | £37.54k | £365.28k | £576.54k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £681.84k | £616.23k | £868.61k | £1.18m | £1.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.33k | £8.59k | £12.85k | £13.69k | £15.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.00k | £7.27k | £11.64k | £18.09k | £22.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.