ymddiriedolwyr North Yorkshire Moors Railway Trust
Rhif yr elusen: 501388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Swift | Cadeirydd | 28 November 2020 |
|
|||||
COLIN MARTIN | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||
David James Slack | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|||||
TAMMIE McGEE | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
TUUKKA LAAKSO | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
KATHERINE FRANCES AURELIE DODDS | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
MICHAEL ANTHONY JOHNSON | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
VIVIENNE HOLMES | Ymddiriedolwr | 02 October 2021 |
|
|
||||
JOHN PHILIP CURETON BAILEY | Ymddiriedolwr | 21 June 2014 |
|
|
||||
Andrew John Scott | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN BRUCE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.