ymddiriedolwyr CAREER CONNECT
Rhif yr elusen: 1141077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lennina Ofori | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||||
Eloise Boye | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||||
Lauren Bellaera | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||||
Nina Ma | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|||||||
Thomas McBride | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||||
Katie Pettifer | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||||
Steven Leach | Ymddiriedolwr | 16 July 2021 |
|
|
||||||
Elaine Sweeney | Ymddiriedolwr | 27 July 2020 |
|
|
||||||
Andrew David Rannard | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|
||||||
Susan Ann Smith | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|
||||||
Moriah Rose Nell | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|
||||||
Lorraine Antonia Carrol Dodd | Ymddiriedolwr | 05 September 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.