Hanes ariannol BIRMINGHAM CITY STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1142837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.99m | £3.40m | £2.73m | £3.00m | £3.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.61m | £3.41m | £2.55m | £2.95m | £3.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £380.87k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.02m | £1.85m | £1.98m | £2.10m | £2.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £236.80k | £266.50k | £147.31k | £88.18k | £6.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.72m | £1.23m | £208.64k | £775.75k | £1.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.73k | £1.98k | £96 | £445 | £6.21k | |
|
Incwm - Arall | £7.30k | £55.01k | £394.33k | £37.89k | £35.98k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.19m | £3.15m | £2.31m | £2.71m | £3.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £421.31k | £257.73k | £238.91k | £240.41k | £160.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.08k | £10.86k | £10.39k | £24.48k | £27.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.