ymddiriedolwyr CAMBRIDGE SOCIETY FOR THE APPLICATION OF RESEARCH
Rhif yr elusen: 1142337
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Sir Richard Henry Friend | Cadeirydd | 29 November 2021 |
|
|
||||
Michael Bell | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Dr John Mervyn Cook | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Susan Wright | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Ursula Dunn | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|
||||
Dr Paul Robert Coxon | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Dr R M Catchpole | Ymddiriedolwr | 07 October 2013 |
|
|
||||
DR J BAKER | Ymddiriedolwr | 19 November 2012 |
|
|
||||
DR V J ANDERSON | Ymddiriedolwr | 29 January 2012 |
|
|||||
MR J B GRIEVE | Ymddiriedolwr | 09 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.