Hanes ariannol PRIME CYMRU
Rhif yr elusen: 1140129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £671.12k | £839.99k | £667.63k | £622.77k | £854.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £818.64k | £730.29k | £614.29k | £590.69k | £530.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £177.17k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £651.30k | £409.29k | £293.45k | £157.84k | £504.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £700 | £9.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.00k | £417.12k | £367.99k | £460.57k | £343.27k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.12k | £4.59k | £6.20k | £4.32k | £6.19k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £37 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £792.70k | £705.08k | £560.73k | £545.84k | £528.51k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £20.00k | £20.00k | £0 | £0 | £380 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £6.24k | £4.50k | £4.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £5.93k | £5.22k | £53.56k | £44.85k | £1.26k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.