Hanes ariannol REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD-RCCG VICTORY CENTRE OXFORD
Rhif yr elusen: 1140310
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (29 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.66k | £57.98k | £66.07k | £91.71k | £102.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.46k | £57.68k | £51.46k | £55.35k | £71.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.