ymddiriedolwyr THE TREE HOUSE CHILDREN'S CENTRE
Rhif yr elusen: 1142850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATIE ELIZABETH WATERSON | Cadeirydd | 26 April 2018 |
|
|
||||
Leon Casbourne | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
Lindsay Farrell | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Kimberley Jacklin | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
Anastasija Sweetman | Ymddiriedolwr | 11 May 2018 |
|
|
||||
Becky Bailey | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
Collette Corinna Tait | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.