Hanes ariannol DORSET BLIND ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1140321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £604.70k | £611.05k | £703.34k | £728.61k | £949.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £501.98k | £622.13k | £530.62k | £691.03k | £827.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £189.67k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £394.73k | £308.08k | £420.28k | £270.78k | £364.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £204.46k | £294.90k | £278.17k | £427.20k | £578.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.17k | £2.46k | £1.27k | £153 | £595 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.34k | £5.61k | £3.62k | £4.58k | £6.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £25.90k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £127.35k | £0 | £164.43k | £110.90k | £176.25k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £309.07k | £333.72k | £289.03k | £365.14k | £415.65k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £192.91k | £287.35k | £241.59k | £325.90k | £411.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.15k | £0 | £0 | £14.68k | £15.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.16k | £0 | £0 | £2.40k | £2.29k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.06k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.