ymddiriedolwyr STONE LANE GARDENS
Rhif yr elusen: 1141252
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven William Guthrie | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Jonathan Hutchinson | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Richard Cox | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Thomas Christopher Hudson | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Anna Imrie-Tait | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Sarah Helen Dorothy Pope | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Debra Jane Witting | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
David Grenville Savage | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.