Hanes ariannol CHABAD LUBAVITCH OF BLOOMSBURY - CENTRAL LONDON
Rhif yr elusen: 1140342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £547.72k | £452.59k | £620.19k | £398.10k | £591.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £497.21k | £441.36k | £410.99k | £406.94k | £594.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £32.34k | £27.29k | £4.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £470.49k | N/A | £620.19k | N/A | £506.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £35.24k | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £41.98k | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £84.17k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £367.38k | N/A | £410.99k | N/A | £594.77k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.18k | N/A | £2.87k | N/A | £2.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £33.42k | N/A | £61.15k | N/A | £592.54k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £129.83k | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.