Hanes ariannol MANCHESTER CITY F.C. CITY IN THE COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1139229
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.11m | £3.15m | £3.39m | £3.83m | £4.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.03m | £3.10m | £2.90m | £3.34m | £4.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £326.32k | £46.38k | £641.04k | £560.60k | £332.11k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £684.87k | £743.31k | £797.32k | £1.26m | £1.45m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £107.99k | £40.49k | £124.23k | £145.74k | £224.85k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.28m | £2.36m | £2.47m | £2.42m | £3.04m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £1.11k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £44.59k | £5.78k | £3.40k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.35m | £2.20m | £2.18m | £2.73m | £3.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £671.02k | £907.66k | £720.15k | £608.02k | £595.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.24k | £22.32k | £24.39k | £7.49k | £45.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £19.49k | £1.25k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £3.04k | £42 | £0 | £0 | £12.31k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.