ymddiriedolwyr MILLION MINUTES
Rhif yr elusen: 1140079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewan Day-Collins | Cadeirydd | 15 July 2019 |
|
|
||||
Jason Charewicz | Ymddiriedolwr | 13 January 2024 |
|
|
||||
MARIA ARLENE SISANTE | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Aseel Gilbert | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
George Isaac White | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Rev Ryan Service | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
Nina Amelia Mattiello Azadeh | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.