Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF NELSON, LITTLE MARSDEN
Rhif yr elusen: 1141710
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (273 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £113.00k | £116.89k | £74.07k | £74.55k | £74.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £125.89k | £118.32k | £69.86k | £76.29k | £76.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.20k | £12.10k | £12.20k | £15.25k | £12.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.