ymddiriedolwyr ASHURST DRIVE BAPTIST CHURCH ILFORD
Rhif yr elusen: 1141907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheruba Petunia Paul | Ymddiriedolwr | 27 November 2022 |
|
|
||||
Vernon St Louis | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Gill Carol Davies | Ymddiriedolwr | 25 November 2018 |
|
|
||||
Senthur Pandi Balaji | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Sudhakar Rajamanickam | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
Doni Daniel | Ymddiriedolwr | 22 November 2015 |
|
|
||||
Rev Amutha Devaraj | Ymddiriedolwr | 22 November 2015 |
|
|
||||
FAY CHAMBERS | Ymddiriedolwr | 16 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.