Hanes ariannol THE MOVEMENT FOR REFORM JUDAISM
Rhif yr elusen: 1139806
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.56m | £3.13m | £1.82m | £1.83m | £2.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.51m | £3.27m | £1.93m | £1.92m | £2.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £66.06k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £717.74k | £613.86k | £538.57k | £727.34k | £727.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.70m | £1.40m | £0 | £155.41k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.03m | £996.50k | £1.12m | £849.85k | £1.90m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.09k | £3.04k | £766 | £78 | £2.42k | |
|
Incwm - Arall | £105.85k | £116.40k | £166.34k | £101.70k | £103.57k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £250.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.30m | £3.10m | £1.78m | £1.81m | £2.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £212.45k | £164.22k | £147.20k | £104.45k | £64.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £100.41k | £66.81k | £54.14k | £72.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.