Hanes ariannol ESCAPE ANIMAL SANCTUARY AND CONSERVATION CENTRE
Rhif yr elusen: 1141959
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (41 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.24k | £8.69k | £32.01k | £54.18k | £36.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.35k | £9.13k | £21.98k | £48.08k | £49.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £25.64k | £3.67k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.