ymddiriedolwyr THE LEICESTER PHILHARMONIC CHOIR
Rhif yr elusen: 501551
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilary Garnett | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Gillian Watts | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Trevor Worsfold | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Sophie Mary Bevin | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Marie Claire O'Neill | Ymddiriedolwr | 06 January 2020 |
|
|
||||
Rosamund Clare Thorpe | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|||||
Shirley Godber | Ymddiriedolwr | 21 January 2015 |
|
|
||||
HELEN MARSTON | Ymddiriedolwr | 23 July 2012 |
|
|
||||
KIM PEAKE | Ymddiriedolwr | 23 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.