Hanes ariannol The Teesside Charity
Rhif yr elusen: 1140740
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £498.50k | £578.25k | £476.45k | £479.64k | £515.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £458.55k | £512.48k | £477.90k | £530.42k | £554.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.41k | £885 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £381.04k | N/A | N/A | £287.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £197.03k | N/A | N/A | £227.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £180 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £512.48k | N/A | N/A | £554.10k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | £257.03k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.