ymddiriedolwyr The Teesside Charity
Rhif yr elusen: 1140740
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Hale | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
William Scott | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Andrew Raymond Rowe | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Ian Alistair Gordon | Ymddiriedolwr | 21 August 2020 |
|
|
||||
Alisdair Murray Beveridge | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Ian Stark | Ymddiriedolwr | 28 December 2018 |
|
|
||||
Emily Jane Bentley | Ymddiriedolwr | 22 February 2017 |
|
|
||||
LEE CARL HICKTON BRAMLEY | Ymddiriedolwr | 11 February 2017 |
|
|
||||
Harriet Spalding | Ymddiriedolwr | 09 February 2017 |
|
|
||||
Karl Pemberton | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.