ymddiriedolwyr SUTTON COMMUNITY WORKS
Rhif yr elusen: 1140363
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiose Motunrayo Oke | Ymddiriedolwr | 18 August 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Saunders | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|||||
David Gordon Featherstone | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Anne Evelyn Doerr | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
IAN AYRES | Ymddiriedolwr | 29 April 2015 |
|
|
||||
David Smith | Ymddiriedolwr | 06 November 2014 |
|
|
||||
MARK DAVID TOMLINSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.